CANCIO CARRION ERNESTO
Informe ejecutivo de CANCIO CARRION ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANCIO CARRION ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCARIA GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2011 | 06/06/2012 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado Solidario | 11/04/2011 | 06/06/2012 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado Mancomunado | 11/04/2011 | 06/06/2012 |
EDUCARIA EURO SL | Consejero | 22/06/2010 | 23/02/2012 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado | 04/02/2009 | 11/04/2011 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado | 30/11/2009 | 11/04/2011 |
EDUCARIA EURO SL | Apoderado | 11/04/2011 | |
EDUCARIA EURO SL | Consejero | 05/02/2010 | 22/06/2010 |
AGILMIC SL | Representante | 28/12/2009 |
VINCULACIONES DE CANCIO CARRION ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANCIO CARRION ERNESTO
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado Mancomunado
- Cancio Carrion Ernesto
Apoderado Solidario
- Cancio Carrion Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28632 , F 62, S 8, H M 394755, I/A 19 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Empresa: EDUCARIA HISPANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cancio Carrion Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 29, S 8, H M 266325, I/A 24 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28632 , F 61, S 8, H M 394755, I/A 18 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cancio Carrion Ernesto
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 224, S 8, H M 394755, I/A 15 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cancio Carrion Ernesto
- Cancio Carrion Ernesto
- Cancio Carrion Ernesto
- Hosta Pascual Ignasi
- Hosta Pascual Ignasi
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Martin Perez-carrion Cristian
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
- Ubed Esteve Josep Anton
- Vercelli Alfredo Jose
- Vercelli Alfredo Jose
- Vercelli Frias Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 224, S 8, H M 394755, I/A 15 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: EDUCARIA HISPANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cancio Carrion Ernesto
- Hosta Pascual Ignasi
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 27, S 8, H M 266325, I/A 23 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cancio Carrion Ernesto
- EDUCARIA INTERNACIONAL SA
- Valdes Correa Hernan Felipe
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 223, S 8, H M 394755, I/A 13 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cancio Carrion Ernesto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 223, S 8, H M 394755, I/A 13 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
Empresa: COSPA-AGILMIC SL
Consejero
- Cancio Carrion Ernesto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 223, S 8, H M 394755, I/A 12 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-28
Empresa: AGILMIC SL
Administrador Unico
Representante
- Cancio Carrion Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17099 , F 125, S 8, H M 292811, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
VER MAS ACTOS
Información de CANCIO CARRION ERNESTO
Mostramos los datos de CANCIO CARRION ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANCIO CARRION ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos