PASTOR ALCAIDE JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de PASTOR ALCAIDE JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PASTOR ALCAIDE JOSE-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTBINNOVA CONSULTING SL | Consejero | 19/12/2012 | 24/05/2017 |
OTBINNOVA CONSULTING SL | Apoderado | 19/12/2012 | 24/05/2017 |
FUN TECH ACADEMY SL | Administrador Solidario | 08/07/2016 | 07/03/2017 |
FUN TECH ACADEMY SL | Socio Unico | 03/05/2016 | 08/07/2016 |
FUN TECH ACADEMY SL | Administrador Unico | 03/05/2016 | 08/07/2016 |
OTBINNOVA CREATIVE THINKING SL | Administrador Solidario | 24/06/2011 | 28/04/2016 |
VINCULACIONES DE PASTOR ALCAIDE JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR ALCAIDE JOSE-LUIS
Empresa: OTBINNOVA CONSULTING SL
Apoderado
- Pastor Alcaide Jose-luis
- Ruiz Aguilar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30492 , F 157, S 8, H M 548766, I/A 5 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: OTBINNOVA CONSULTING SL
Consejero
- Martin Perez-carrion Cristian
- Nuñez Colas Juan Manuel
- Pastor Alcaide Jose-luis
- Vercelli Frias Alfredo Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30492 , F 156, S 8, H M 548766, I/A 4 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: FUN TECH ACADEMY SL
Administrador Solidario
- Pastor Alcaide Jose-luis
- Rodriguez Valverde Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 163, S 8, H M 622503, I/A 4 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
Empresa: FUN TECH ACADEMY SL
Administrador Solidario
- Pastor Alcaide Jose-luis
- Rodriguez Valverde Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 163, S 8, H M 622503, I/A 2 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Empresa: FUN TECH ACADEMY SL
Administrador Unico
- Pastor Alcaide Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 163, S 8, H M 622503, I/A 2 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Empresa: FUN TECH ACADEMY SL
Administrador Unico
- Pastor Alcaide Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 161, S 8, H M 622503, I/A 1 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Empresa: FUN TECH ACADEMY SL
Socio Único
- Pastor Alcaide Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 161, S 8, H M 622503, I/A 1 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Empresa: OTBINNOVA CREATIVE THINKING SL
Administrador Solidario
- Nuñez Colas Juan Manuel
- Pastor Alcaide Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28989 , F 8, S 8, H M 521997, I/A 4 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Empresa: OTBINNOVA CREATIVE THINKING SLL
Administrador Solidario
- Nuñez Colas Juan Manuel
- Pastor Alcaide Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28989 , F 7, S 8, H M 521997, I/A 3 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28
Empresa: OTBINNOVA CONSULTING SL
Apoderado
- Lopez Alvaro Manuel
- Martin Perez-carrion Cristian
- Nuñez Colas Juan
- Pastor Alcaide Jose-luis
- Ruiz Aguilar Jose Luis
- Vercelli Frias Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30492 , F 151, S 8, H M 548766, I/A 2 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
VER MAS ACTOS
Información de PASTOR ALCAIDE JOSE-LUIS
Mostramos los datos de PASTOR ALCAIDE JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR ALCAIDE JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos