RUEDA LOPEZ RUBEN
Informe ejecutivo de RUEDA LOPEZ RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RUEDA LOPEZ RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGNO EDITORES J M SL | Representante | 29/09/2014 | |
VICOLOZANO EXPLOTACIONES Y CONCESIONES SL | Representante | 19/09/2012 | |
GRAN NOGAL CORREDURIA DE SEGUROS SL | Representante | 18/09/2012 | |
COSMOS PROJECTS AND INVESTMENTS SL | Socio Unico | 16/08/2010 | |
COSMOS PROJECTS AND INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 16/08/2010 | |
CASA CORNEJA SL | Apoderado | 21/10/2009 |
VINCULACIONES DE RUEDA LOPEZ RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUEDA LOPEZ RUBEN
Empresa: SYRAH CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
- Rueda Lopez Patricia
- Rueda Lopez Patricia
- Rueda Lopez Ruben
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 182, S 8, H M 289287, I/A 29 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Empresa: BONICAIRE SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Representante
- Rueda Lopez Patricia
- Rueda Lopez Patricia
- Rueda Lopez Ruben
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24046 , F 146, S 8, H M 243328, I/A 37 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Empresa: SYRAH CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 181, S 8, H M 289287, I/A 27 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: L3 GLOBAL NETWORK ENTERTAINMENT SL
Liquidador
- Rueda Lopez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29445 , F 78, S 8, H M 530001, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: L3 GLOBAL NETWORK ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Rueda Lopez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29445 , F 78, S 8, H M 530001, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: FON DE CASTRO SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Rueda Lopez Patricia
- Rueda Lopez Ruben
- Rueda Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24046 , F 142, S 8, H M 243328, I/A 30 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Empresa: BASE RIOJA 2 SICAV
Consejero
Representante
- Rueda Lopez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16917 , F 132, S 8, H M 289287, I/A 22 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Empresa: RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30913 , F 30, S 8, H M 284899, I/A 21 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Empresa: SIGNO EDITORES J M SL
Consejero Delegado Solidario
Representante
- Rueda Lopez Patricia
- Rueda Lopez Ruben
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 33, S 8, H M 415148, I/A 33 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: SIGNO EDITORES J M SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rueda Lopez Ruben
- RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Representante
Secretario
Vicepresidente
- Rueda Lopez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 33, S 8, H M 415148, I/A 33 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
VER MAS ACTOS
Información de RUEDA LOPEZ RUBEN
Mostramos los datos de RUEDA LOPEZ RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUEDA LOPEZ RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos