ALONSO BELMONTE CLARA-EUGENIA
Informe ejecutivo de ALONSO BELMONTE CLARA-EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALONSO BELMONTE CLARA-EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN NOGAL CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado | 30/10/2015 |
VINCULACIONES DE ALONSO BELMONTE CLARA-EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO BELMONTE CLARA-EUGENIA
Empresa: GRAN NOGAL CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara-eugenia
- Cuesta Ontañon Maria Dolores
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 4, S 8, H M 545072, I/A 5 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Empresa: RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara-eugenia
- Cuesta Ontañon Dolores
- Rueda Lopez Ruben
- Uceda Arrojo Maria Cristina
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30913 , F 30, S 8, H M 284899, I/A 21 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Empresa: RUPAMA SERVICIOS INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26884 , F 74, S 8, H M 284898, I/A 21 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-28
Empresa: RUPAMA SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara-eugenia
- Cuesta Ontañon Maria Dolores
- Montero Nieto Jose Ignacio
- Uceda Arrojo Maria Cristina
- Valiente Torres Enrique
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26884 , F 70, S 8, H M 284898, I/A 19 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: RUJOMA GESTION INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara-eugenia
- Cuesta Ontañon Dolores
- Montero Nieto Jose Ignacio
- Rueda Lopez Ruben
- Uceda Arrojo Maria Cristina
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24715 , F 113, S 8, H M 281529, I/A 25 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: EDICIONES RUEDA J M SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 27, S 8, H M 415148, I/A 19 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
Empresa: EDICIONES RUEDA J M SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 24, S 8, H M 415148, I/A 18 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
Empresa: RUJOMA GESTION INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara-eugenia
- Cuesta Ontañon Maria Dolores
- Montero Nieto Jose Ignacio
- Uceda Arrojo Maria Cristina
- Valiente Torres Enrique
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24715 , F 109, S 8, H M 281529, I/A 23 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-28
Información de ALONSO BELMONTE CLARA-EUGENIA
Mostramos los datos de ALONSO BELMONTE CLARA-EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO BELMONTE CLARA-EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos