CUESTA ONTAÑON DOLORES
Informe ejecutivo de CUESTA ONTAÑON DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CUESTA ONTAÑON DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL | Apoderado | 07/07/2015 | |
RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL | Apoderado | 03/12/2010 | |
RUPAMA SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 27/11/2009 | |
SIGNO EDITORES J M SL | Apoderado | 23/10/2009 | |
RUJOMA GESTION INMOBILIARIA SL | Apoderado | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE CUESTA ONTAÑON DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA ONTAÑON DOLORES
Empresa: RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara-eugenia
- Cuesta Ontañon Dolores
- Rueda Lopez Ruben
- Uceda Arrojo Maria Cristina
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30913 , F 30, S 8, H M 284899, I/A 21 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Empresa: RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara
- Cuesta Ontañon Dolores
- Montero Nieto Jose Ignacio
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16691 , F 149, S 8, H M 284899, I/A 14 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Empresa: RUPAMA SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara
- Alonso Belmonte Clara-eugenia
- Cuesta Ontañon Dolores
- Cuesta Ontañon Dolores
- Montero Nieto Jose Ignacio
- Montero Nieto Jose Ignacio
- Rueda Lopez Ruben
- Rueda Lopez Ruben
- Uceda Arrojo Maria Cristina
- Vega Morillas Yolanda
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26884 , F 74, S 8, H M 284898, I/A 21 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-28
Empresa: RUJOMA GESTION INMOBILIARIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24715 , F 113, S 8, H M 281529, I/A 25 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: EDICIONES RUEDA J M SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Belmonte Clara-eugenia
- Cuesta Ontañon Dolores
- Cuesta Ontañon Dolores
- Cuesta Ontañon Maria Dolores
- De La Rosa Vega Oscar
- Fernandez Manzaneque Sergio
- Jurado Yuste Francisco
- Rueda Lopez Ruben
- Uceda Arrojo Maria Cristina
- Valiente Torres Enrique
- Vega Morillas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 27, S 8, H M 415148, I/A 19 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
Información de CUESTA ONTAÑON DOLORES
Mostramos los datos de CUESTA ONTAÑON DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA ONTAÑON DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos