RUBIO GONZALEZ CARLOS
Informe ejecutivo de RUBIO GONZALEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RUBIO GONZALEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STATE FRIENDS SL | Administrador Mancomunado | 10/11/2016 | |
STATE FRIENDS SL | Liquidador | 10/11/2016 | 10/11/2016 |
EL OBRADOR RESTAURACION SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2015 | |
EL OBRADOR RESTAURACION SL | Liquidador Mancomunado | 08/01/2015 | 08/01/2015 |
PROEBORA TECNICA Y DISTRIBUCION SL | Administrador Mancomunado | 14/07/2011 | |
AUTOMOCION Y SERVICIOS EBORACAR SA | Consejero Delegado Solidario | 14/10/2010 | |
AUTOMOCION Y SERVICIOS EBORACAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/10/2010 | |
AUTOMOCION Y SERVICIOS EBORACAR SA | Consejero | 14/10/2010 | |
AUTOMOCION Y SERVICIOS EBORACAR SA | Apoderado | 14/10/2010 | |
EUROMOVIL TALAVERA SA | Consejero Delegado Solidario | 14/10/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUBIO GONZALEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO GONZALEZ CARLOS
Empresa: STATE FRIENDS SL
Liquidador
- Gonzalez Blazquez Manuel Jesus
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 187, S 8, H CA 31321, I/A 3 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-11
Empresa: STATE FRIENDS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Blazquez Manuel Jesus
- Llaves Villanueva Manuel
- Rubio Gonzalez Carlos
Liquidador
- Gonzalez Blazquez Manuel Jesus
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 187, S 8, H CA 31321, I/A 3 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-11
Empresa: EL OBRADOR RESTAURACION SL
Liquidador Mancomunado
- Plaza Gomez Marcos
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 12, S 8, H TO 29324, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-45
Empresa: EL OBRADOR RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Mora Tubilla Manuel
- Plaza Gomez Marcos
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 12, S 8, H TO 29324, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-45
Empresa: PROEBORA TECNICA Y DISTRIBUCION SL
Administrador Mancomunado
- Rubio Gonzalez Alberto
- Rubio Gonzalez Carlos
- Rubio Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 109, S 8, H TO 26530, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-45
Administrador Mancomunado
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 206, S 8, H TO 28959, I/A 4 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-45
Empresa: AUTOMOCION RUBIO RODRIGO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Rubio Gonzalez Carlos
Consejero Delegado Solidario
- Rubio Gonzalez Carlos
Consejero
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 120, S 8, H TO 4844, I/A 18 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-45
Empresa: EUROMOVIL TALAVERA SA
Apoderado
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 92, S 8, H TO 8947, I/A 9 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-45
Empresa: EUROMOVIL TALAVERA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Rubio Gonzalez Carlos
Consejero Delegado Solidario
- Rubio Gonzalez Carlos
Consejero
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 91, S 8, H TO 8947, I/A 8 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-45
Empresa: AUTOMOCION Y SERVICIOS EBORACAR SA
Apoderado
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 77, S 8, H TO 8336, I/A 15 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-45
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO GONZALEZ CARLOS
Mostramos los datos de RUBIO GONZALEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO GONZALEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos