PLAZA GOMEZ MARCOS
Informe ejecutivo de PLAZA GOMEZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLAZA GOMEZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHIH PLAZA DISTRIBUTION SL | Administrador Unico | 20/07/2015 |
VINCULACIONES DE PLAZA GOMEZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA GOMEZ MARCOS
Empresa: SHIH PLAZA DISTRIBUTION SL
Administrador Unico
- Plaza Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 176, S 8, H TO 37527, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-45
Empresa: SHIH PLAZA DISTRIBUTION SL
Socio Único
- Plaza Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 176, S 8, H TO 37527, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-45
Empresa: EL OBRADOR RESTAURACION SL
Liquidador Mancomunado
- Plaza Gomez Marcos
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 12, S 8, H TO 29324, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-45
Empresa: EL OBRADOR RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Mora Tubilla Manuel
- Plaza Gomez Marcos
- Rubio Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 12, S 8, H TO 29324, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-45
Empresa: CENTRO DE FORMACION EBORA SL
Liquidador
- Plaza Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 222, S 8, H TO 22090, I/A 2 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-45
Empresa: CENTRO DE FORMACION EBORA SL
Administrador Unico
- Plaza Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 222, S 8, H TO 22090, I/A 2 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-45
Información de PLAZA GOMEZ MARCOS
Mostramos los datos de PLAZA GOMEZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA GOMEZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos