PROEBORA TECNICA Y DISTRIBUCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Portugal, 50
Código Postal 45600
Municipio Talavera de la Reina
Provincia Toledo
Razón Social PROEBORA TECNICA Y DISTRIBUCION SL
CIF B45642089
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 13/12/2006
Órgano Administración Administrador único
Auditor Mayoral Carrasco Emiliano
VINCULACIONES DE PROEBORA TECNICA Y DISTRIBUCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROEBORA TECNICA Y DISTRIBUCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mayoral Carrasco Emiliano | Auditor | 02/02/2012 | 27/03/2014 |
Pinazo Castaño Eulogio | Auditor Suplente | 02/02/2012 | 27/03/2014 |
Rubio Gonzalez Alberto | Liquidador Solidario | 25/02/2013 | 27/03/2014 |
Rubio Gonzalez Javier | Liquidador Solidario | 25/02/2013 | 27/03/2014 |
Rubio Gonzalez Jose Luis | Administrador Unico | 14/07/2011 | 25/02/2013 |
Rubio Gonzalez Alberto | Administrador Mancomunado | 14/07/2011 | |
Rubio Gonzalez Carlos | Administrador Mancomunado | 14/07/2011 | |
Rubio Gonzalez Javier | Administrador Mancomunado | 14/07/2011 |
ACTOS BORME DE PROEBORA TECNICA Y DISTRIBUCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 110, S 8, H TO 26530, I/A 5 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 110, S 8, H TO 26530, I/A 4 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-45
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 110, S 8, H TO 26530, I/A 4 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-45
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 110, S 8, H TO 26530, I/A 4 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 110, S 8, H TO 26530, I/A 4 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-45
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 109, S 8, H TO 26530, I/A 3 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 109, S 8, H TO 26530, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 109, S 8, H TO 26530, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-45