ROZPIDE ORBEGOZO PABLO
Informe ejecutivo de ROZPIDE ORBEGOZO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROZPIDE ORBEGOZO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Z4 VIVIENDAS SL | Administrador Unico | 28/04/2023 | |
SUMINISTROS Y PLANIFICACIONES INDUSTRIALES SA | Secretario | 06/07/2020 | |
SUMINISTROS Y PLANIFICACIONES INDUSTRIALES SA | Consejero | 06/07/2020 | |
BUEN MENU SEÑOR SL | Administrador Unico | 21/11/2011 | |
SCHWEIZER ELECTRONIC IBERICA SL | Apoderado | 01/04/2011 | |
RAIL 2000 SL | Consejero | 19/10/2009 |
VINCULACIONES DE ROZPIDE ORBEGOZO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZPIDE ORBEGOZO PABLO
Empresa: Z4 VIVIENDAS SL
Administrador Unico
- Rozpide Orbegozo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43348 , F 45, S 8, H M 765776, I/A 4 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Consejero
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Llorens Husson Gabriel Marcos
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
Secretario
- Rozpide Orbegozo Pablo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 169, S 8, H M 36506, I/A 54 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Consejero
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Llorens Husson Gabriel Marcos
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
Secretario
- Rozpide Orbegozo Pablo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 169, S 8, H M 36506, I/A 54 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
Secretario
- Rozpide Orbegozo Pablo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 167, S 8, H M 36506, I/A 50 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
Secretario
- Rozpide Orbegozo Pablo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 167, S 8, H M 36506, I/A 50 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Presidente
Secretario
- Rozpide Orbegozo Pablo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 167, S 8, H M 36506, I/A 49 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 166, S 8, H M 36506, I/A 48 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Pablo
- Vecino Gay Ramon
Presidente
Secretario
- Rozpide Orbegozo Pablo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 166, S 8, H M 36506, I/A 48 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Empresa: BUEN MENU SEÑOR SL
Administrador Unico
- Rozpide Orbegozo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29354 , F 44, S 8, H M 528381, I/A 1 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28
Empresa: SCHWEIZER ELECTRONIC IBERICA SL
Apoderado
- Rozpide Orbegozo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28648 , F 132, S 8, H M 515918, I/A 2 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
VER MAS ACTOS
Información de ROZPIDE ORBEGOZO PABLO
Mostramos los datos de ROZPIDE ORBEGOZO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZPIDE ORBEGOZO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos