ROZPIDE ORBEGOZO MONICA
Informe ejecutivo de ROZPIDE ORBEGOZO MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ROZPIDE ORBEGOZO MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZPIDE ORBEGOZO MONICA
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Rozpide Orbegozo Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 169, S 8, H M 36506, I/A 53 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 167, S 8, H M 36506, I/A 50 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 167, S 8, H M 36506, I/A 50 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 166, S 8, H M 36506, I/A 48 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Empresa: RAIL 2000 SL
Consejero
- Rozpide Nerecan Jose
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8109 , F 179, S 8, H M 130875, I/A 10 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-28
Información de ROZPIDE ORBEGOZO MONICA
Mostramos los datos de ROZPIDE ORBEGOZO MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZPIDE ORBEGOZO MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos