LLORENS CASTILLO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de LLORENS CASTILLO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLORENS CASTILLO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS Y PLANIFICACIONES INDUSTRIALES SA | Presidente | 06/07/2020 | |
SUMINISTROS Y PLANIFICACIONES INDUSTRIALES SA | Consejero | 06/07/2020 |
VINCULACIONES DE LLORENS CASTILLO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENS CASTILLO MIGUEL ANGEL
Consejero
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Llorens Husson Gabriel Marcos
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
- Llorens Castillo Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 169, S 8, H M 36506, I/A 54 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Consejero
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Llorens Husson Gabriel Marcos
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
- Llorens Castillo Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 169, S 8, H M 36506, I/A 54 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
- Llorens Castillo Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 167, S 8, H M 36506, I/A 50 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Presidente
- Llorens Castillo Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 167, S 8, H M 36506, I/A 50 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Presidente
- Llorens Castillo Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 167, S 8, H M 36506, I/A 49 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Monica
- Rozpide Orbegozo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 166, S 8, H M 36506, I/A 48 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Consejero
- Husson Catherine
- Husson Gerard
- Llorens Castillo Miguel Angel
- Rozpide Orbegozo Carmen
- Rozpide Orbegozo Pablo
- Vecino Gay Ramon
Presidente
- Llorens Castillo Miguel Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 166, S 8, H M 36506, I/A 48 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Información de LLORENS CASTILLO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de LLORENS CASTILLO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENS CASTILLO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos