ROQUE RODRIGO EVA
Informe ejecutivo de ROQUE RODRIGO EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROQUE RODRIGO EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2019 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Secretario | 02/09/2019 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 02/09/2019 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2018 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Secretario | 29/09/2014 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 29/09/2014 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Apoderado | 09/06/2011 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Secretario | 23/11/2009 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE ROQUE RODRIGO EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROQUE RODRIGO EVA
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
Secretario
- Roque Rodrigo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 5, S 8, H B 86895, I/A 55 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Roque Rodrigo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 4, S 8, H B 86895, I/A 54 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Roque Rodrigo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 2, S 8, H B 86895, I/A 49 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Giuseppe Lonedo
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
Secretario
- Roque Rodrigo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 1, S 8, H B 86895, I/A 44 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Apoderado
- Roque Rodrigo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37699 , F 107, S 8, H B 86895, I/A 35 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Francesco Lugli
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
Secretario
- Roque Rodrigo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37699 , F 106, S 8, H B 86895, I/A 32 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Información de ROQUE RODRIGO EVA
Mostramos los datos de ROQUE RODRIGO EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROQUE RODRIGO EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos