MATTEO MURARO
Informe ejecutivo de MATTEO MURARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATTEO MURARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Presidente | 02/09/2019 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 02/09/2019 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 29/09/2014 | |
OPEN ON SUNDAY SL | Administrador Unico | 05/08/2014 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE MATTEO MURARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATTEO MURARO
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
- Matteo Muraro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 5, S 8, H B 86895, I/A 55 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Giuseppe Lonedo
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
- Matteo Muraro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 1, S 8, H B 86895, I/A 44 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: OPEN ON SUNDAY SL
Administrador Unico
- Matteo Muraro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44422 , F 12, S 8, H B 455579, I/A 1 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Francesco Lugli
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
- Matteo Muraro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37699 , F 106, S 8, H B 86895, I/A 32 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Matteo Muraro
- Sandro Veronesi
- Tello Lopez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37699 , F 106, S 8, H B 86895, I/A 32 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Información de MATTEO MURARO
Mostramos los datos de MATTEO MURARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATTEO MURARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos