FONT MUNTADAS EVA
Informe ejecutivo de FONT MUNTADAS EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FONT MUNTADAS EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 02/09/2019 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2018 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 29/09/2014 | |
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA | Consejero | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE FONT MUNTADAS EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT MUNTADAS EVA
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 5, S 8, H B 86895, I/A 55 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Font Muntadas Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 3, S 8, H B 86895, I/A 51 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Giuseppe Lonedo
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 1, S 8, H B 86895, I/A 44 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Francesco Lugli
- Matteo Muraro
- Roque Rodrigo Eva
- Tello Lopez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37699 , F 106, S 8, H B 86895, I/A 32 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Empresa: FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Font Muntadas Eva
- Matteo Muraro
- Sandro Veronesi
- Tello Lopez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37699 , F 106, S 8, H B 86895, I/A 32 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Información de FONT MUNTADAS EVA
Mostramos los datos de FONT MUNTADAS EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT MUNTADAS EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos