ROMERO VILLATORO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ROMERO VILLATORO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO VILLATORO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES CASTRO DEL RIO SL | Administrador Solidario | 30/03/2022 | |
ATIP SOLUCION LEGAL SL | Apoderado | 08/05/2015 | |
HORMIGONES CASTRO DEL RIO SL | Apoderado | 16/05/2013 |
VINCULACIONES DE ROMERO VILLATORO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO VILLATORO MARIA DOLORES
Empresa: HORMIGONES CASTRO DEL RIO SL
Administrador Solidario
- Romero Villatoro Antonio
- Romero Villatoro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 205, S 8, H CO 33415, I/A 6 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-14
Empresa: ATIP SOLUCION LEGAL SL
Apoderado
- Romero Villatoro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 195, S 8, H CO 33115, I/A 2 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-14
Empresa: HORMIGONES TORREDONJIMENO SL
Apoderado
- Romero Villatoro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 91, S 8, H J 19886, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-23
Empresa: HORMIGONES CASTRO DEL RIO SL
Apoderado
- Romero Villatoro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 202, S 8, H CO 33415, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-14
Información de ROMERO VILLATORO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ROMERO VILLATORO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO VILLATORO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos