ROMERO VILLATORO ANTONIO
Informe ejecutivo de ROMERO VILLATORO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO VILLATORO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROVIPLANTA SL | Administrador Solidario | 11/06/2024 | |
ROVIPLANTA SL | Socio Unico | 30/01/2023 | |
HORMIGONES CASTRO DEL RIO SL | Administrador Solidario | 30/03/2022 | |
ISBYFORM CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION SL | Consejero | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERO VILLATORO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO VILLATORO ANTONIO
Empresa: ROVIPLANTA SL
Administrador Solidario
- Romero Villatoro Antonio
- Villatoro Adrian Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 44458, I/A 2 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-14
Empresa: ROVIPLANTA SL
Administrador Unico
- Romero Villatoro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 44458, I/A 2 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-14
Empresa: ROVIPLANTA SL
Administrador Unico
- Romero Villatoro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 91, S 8, H CO 44458, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-14
Empresa: ROVIPLANTA SL
Socio Único
- Romero Villatoro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 91, S 8, H CO 44458, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-14
Empresa: HORMIGONES CASTRO DEL RIO SL
Administrador Solidario
- Romero Villatoro Antonio
- Romero Villatoro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 205, S 8, H CO 33415, I/A 6 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-14
Empresa: ISBYLEX ABOGADOS SLP
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Leon Retuerto Francisco
- Romero Villatoro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6043 , F 57, S 8, H SE105822, I/A 4 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-41
Empresa: ISBYLEX ABOGADOS SLP
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Guillen Serrano Maria Auxiliadora
- Leon Retuerto Francisco
- Romero Villatoro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6043 , F 54, S 8, H SE105822, I/A 3 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-41
Empresa: ATIP SOLUCION LEGAL SL
Administrador Solidario
- Leon Retuerto Francisco
- Romero Villatoro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424 , F 28, S 8, H SE114895, I/A 2 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6377 , F 218, S 8, H SE113863, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-41
Empresa: HORMIGONES CASTRO DEL RIO SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Cañete Jose Maria
- Romero Villatoro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 204, S 8, H CO 33415, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-14
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO VILLATORO ANTONIO
Mostramos los datos de ROMERO VILLATORO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO VILLATORO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos