LEGUA GARAY JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de LEGUA GARAY JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEGUA GARAY JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 26/11/2020 | 31/03/2023 |
ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 03/12/2019 | 26/11/2020 |
ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 03/12/2015 | 18/02/2019 |
ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 01/04/2015 | 03/12/2015 |
VINCULACIONES DE LEGUA GARAY JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEGUA GARAY JOSE ANTONIO
Empresa: ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Legua Garay Jose Antonio
- Roda Sasal Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 120, S 8, H Z 58102, I/A 6 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-50
Empresa: ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Legua Garay Jose Antonio
- Roda Sasal Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 120, S 8, H Z 58102, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-50
Empresa: ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Legua Garay Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 120, S 8, H Z 58102, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-50
Empresa: ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Legua Garay Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 119, S 8, H Z 58102, I/A 4 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-50
Empresa: ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Legua Garay Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 119, S 8, H Z 58102, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-50
Empresa: ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Legua Garay Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 119, S 8, H Z 58102, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-50
Empresa: ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Legua Garay Jose Antonio
- Lopez Planas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 119, S 8, H Z 58102, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-50
Empresa: ACTUR CENTRO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Legua Garay Jose Antonio
- Lopez Planas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 118, S 8, H Z 58102, I/A 1 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-50
Información de LEGUA GARAY JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de LEGUA GARAY JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEGUA GARAY JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos