ROMERO MARTINEZ EVA
Informe ejecutivo de ROMERO MARTINEZ EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO MARTINEZ EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIEMENS CAMPUS MADRID SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2024 | |
SIEMENS SA | Apoderado | 06/11/2020 | |
SIEMENS MOBILITY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2018 | |
TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA | Apoderado | 06/03/2015 | |
SIEMENS SA | Apoderado | 29/08/2014 | |
SIEMENS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2014 | |
SIEMENS SA | Apoderado | 17/07/2014 |
VINCULACIONES DE ROMERO MARTINEZ EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MARTINEZ EVA
Empresa: SIEMENS CAMPUS MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Budach Dirk
- Romero Martinez Eva
- Salamanca Cejudo Ana Susana
- Suarez Fernandez Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45234 , F 52, S 8, H M 795912, I/A 2 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: FLENDER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37718 , F 184, S 8, H M 655316, I/A 14 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: SIEMENS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 154, S 8, H M 61558, I/A 1013 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: MINTENA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blim Stephanie
- Budach Dirk
- Calatrava Masia Juan Jose
- Campuzano Recio Nuria
- Conde Trujillo Jose Javier
- Fernandez Godoy Aurora
- Gutierrez Valdivia Cristina
- Mingo Butragueño Alberto
- Ortega Y Lopez De Santa Maria Fernando
- Rodriguez De La Torre Emilio Jose
- Rodriguez Reyes Maria Dolores
- Romero Martinez Eva
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Torres Verdasco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36883 , F 75, S 8, H M 659930, I/A 4 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Empresa: FLENDER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36475 , F 192, S 8, H M 655316, I/A 2 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Empresa: SIEMENS WIND HOLDCO SL
Apoderado
- Budach Dirk
- Campuzano Recio Nuria
- Martin Celemin Juan Jose
- Moreda Galante Ana Maria
- Romero Martinez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 94, S 8, H BI 68482, I/A 3 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30963 , F 132, S 8, H M 68995, I/A 154 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28
Empresa: SIEMENS SA
Apoderado
- Romero Martinez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32379 , F 27, S 8, H M 61558, I/A 970 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Empresa: SIEMENS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Romero Martinez Eva
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32379 , F 26, S 8, H M 61558, I/A 969 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Empresa: SIEMENS SA
Apoderado
- Aguilera Moreira Francisco Javier
- Alconada Fernandez Miguel
- Alpuente Sanchez Jorge Juan
- Alvarez Barrios Eugenio
- Alvarez Nuñez Ismael
- Canales Fuster Marta
- Dominguez Rodriguez Juan Luis
- Dubois Jean Bruno
- Egea Martinez Jesus
- Fernandez Aguado Jose Enrique
- Fuster Carrillo Daniel F
- Garcia Ferreiro Javier
- Gil Martinez Andres
- Gonzalez Perez Estrella
- Hernandez Moreno Sergio
- Horst Luc Van Der
- Irmgard Brochhausen Angelika
- Martinez Garcia Juan Carlos
- Moran Gonzalez Jose Luis
- Reynaldo Sanchez Ricardo
- Romero Martinez Eva
- Schwarz Manuela Susanne
- Zamorano Serrano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31491 , F 145, S 8, H M 61558, I/A 968 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Información de ROMERO MARTINEZ EVA
Mostramos los datos de ROMERO MARTINEZ EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MARTINEZ EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos