RODRIGUES PEREIRA DA SILVA FERNANDO JORGE
Informe ejecutivo de RODRIGUES PEREIRA DA SILVA FERNANDO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA FERNANDO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIEMENS SA | Apoderado | 06/11/2020 | 13/05/2023 |
SIEMENS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA FERNANDO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA FERNANDO JORGE
Empresa: SIEMENS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Bystritskaya Elena
- Bystritskaya Elena
- De La Torre Milla Francisco
- Fernandez Fernandez Juan Manuel
- Rodrigues Pereira Da Silva Fernando Jorge
- Saez Ramon Ruben Ricardo
- Saez Ramon Ruben Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 204, S 8, H M 61558, I/A 1030 (13/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: SIEMENS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodrigues Pereira Da Silva Fernando Jorge
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 200, S 8, H M 61558, I/A 1029 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-28
Empresa: SIEMENS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 154, S 8, H M 61558, I/A 1013 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Información de RODRIGUES PEREIRA DA SILVA FERNANDO JORGE
Mostramos los datos de RODRIGUES PEREIRA DA SILVA FERNANDO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUES PEREIRA DA SILVA FERNANDO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos