SALAMANCA CEJUDO SUSANA
Informe ejecutivo de SALAMANCA CEJUDO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALAMANCA CEJUDO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA | Apoderado | 08/04/2019 | |
SIEMENS SA | Apoderado | 10/10/2018 | |
SIEMENS FINANCIAL SERVICES SA | Apoderado Solidario | 20/08/2018 | |
SIEMENS HEALTHCARE SL | Apoderado | 08/06/2018 |
VINCULACIONES DE SALAMANCA CEJUDO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMANCA CEJUDO SUSANA
Empresa: FLENDER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garcia De Pablo Silvia
- Gonzalez Esteban Silvia
- Herrera Morgadez Isabel
- Moreda Galante Ana Maria
- Palomo Ramos Nuria
- Salamanca Cejudo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37718 , F 184, S 8, H M 655316, I/A 14 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: SIEMENS HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ariza Bertolim Thais
- Berrozpe Garcia Francisco Javier
- Beuss Frank
- Beuss Frank
- Budach Dirk
- Celdran Gonzalez Marta
- Einicke Maria Luisa
- Einicke Maria Luisa
- Fiorini Talavera Mabela Laura
- Gaines Cordero Karen
- Gutierrez Alonso Gonzalo
- Hidalgo Casas Jose Maria
- Kayaerts Jos
- Lozano Martinez Lydia
- Moreda Galante Ana Maria
- Moreda Galante Ana Maria
- Ridder Susanne
- Rubio Tora Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Blim Stephanie
- Garcia De Pablo Silvia
- Gonzalez Esteban Silvia
- Gonzalez Perez Estrella
- Herrera Morgadez Isabel
- Moreda Galante Ana Maria
- Moreda Galante Ana Maria
- Moreno Rodriguez Fernando
- Palomo Ramos Nuria
- Perez Aguilar David
- Rodriguez Manzanares Mario
- Rodriguez Reyes Maria Dolores
- Salamanca Cejudo Susana
- Sanchez Torres Beatriz
- Suarez Fernandez Patricia
Apoderado
- Bartolomeu Oveja Susana
- Budach Dirk
- Diaz Muñoz Juan Carlos
- Diaz Muñoz Juan Carlos
- Guezuraga Castañeda Marta
- Hidalgo Casas Jose Maria
- Marigil Alda Laura
- Martinez Valcarcel Cecilia
- Menendez Soria Luis Fidel
- Muñiz Garcia Manuel
- Ortiz Uzabal Begoña
- Perez Perez Jose Aurelio
- Perez Perez Jose Aurelio
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Siemens Ag
- Soria Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36754 , F 162, S 8, H M 366140, I/A 89 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 145, S 8, H M 68995, I/A 167 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Empresa: SIEMENS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 97, S 8, H M 61558, I/A 996 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: SIEMENS HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Herrero Garcia Sagrario
- Salamanca Cejudo Susana
- Sanchez Torres Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36754 , F 131, S 8, H M 366140, I/A 70 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Empresa: SIEMENS RENTING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Herrero Garcia Sagrario
- Salamanca Cejudo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31861 , F 142, S 8, H M 172561, I/A 142 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Empresa: FLENDER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Briongos De Rivas Monica
- Herrero Garcia Sagrario
- Lopez Barbudo Eva
- Salamanca Cejudo Susana
- Soria Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36475 , F 199, S 8, H M 655316, I/A 7 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: SIEMENS HEALTHCARE SL
Apoderado
- Blasco Mascaro Antonio
- Herrero Garcia Sagrario
- Pedraza Ordoñez Fernando
- Rodriguez Reyes Maria Dolores
- Salamanca Cejudo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35199 , F 59, S 8, H M 588815, I/A 27 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-28
Información de SALAMANCA CEJUDO SUSANA
Mostramos los datos de SALAMANCA CEJUDO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMANCA CEJUDO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos