ROMANIN JACUR PAOLO
Informe ejecutivo de ROMANIN JACUR PAOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMANIN JACUR PAOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANZAUTO SA | Consejero | 10/12/2018 | 05/02/2020 |
FINANZAUTO HOLDINGS SL | Consejero | 18/07/2018 | 22/05/2019 |
VINCULACIONES DE ROMANIN JACUR PAOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMANIN JACUR PAOLO
Empresa: FINANZAUTO SA
Consejero
- Giubergia Guido
- Romanin Jacur Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29627 , F 112, S 8, H M 28521, I/A 889 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: FINANZAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29627 , F 99, S 8, H M 28521, I/A 877 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: BARLOWORLD INTERNATIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28166 , F 81, S 8, H M 289088, I/A 51 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Información de ROMANIN JACUR PAOLO
Mostramos los datos de ROMANIN JACUR PAOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMANIN JACUR PAOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos