BERTOLUZZO GIANCARLO
Informe ejecutivo de BERTOLUZZO GIANCARLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERTOLUZZO GIANCARLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANZAUTO SA | Consejero | 10/12/2018 | 23/08/2024 |
FINANZAUTO HOLDINGS SL | Consejero | 18/07/2018 | 22/05/2019 |
VINCULACIONES DE BERTOLUZZO GIANCARLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTOLUZZO GIANCARLO
Empresa: FINANZAUTO SA
Consejero
- Bertoluzzo Giancarlo
- De Benedetti Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 28521, I/A 913 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: FINANZAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29627 , F 99, S 8, H M 28521, I/A 877 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: BARLOWORLD INTERNATIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28166 , F 81, S 8, H M 289088, I/A 51 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Información de BERTOLUZZO GIANCARLO
Mostramos los datos de BERTOLUZZO GIANCARLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTOLUZZO GIANCARLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos