NICOLA FOVINI PIERRE
Informe ejecutivo de NICOLA FOVINI PIERRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NICOLA FOVINI PIERRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALAYAN RENTAL SL | Apoderado | 01/06/2023 | |
FINANZAUTO SA | Apoderado | 27/03/2023 | |
FINANZAUTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2023 | |
ALAYAN RENTAL SL | Presidente | 04/02/2021 | |
ALAYAN RENTAL SL | Consejero | 04/02/2021 | |
FINANZAUTO SA | Consejero Delegado | 10/12/2018 | |
FINANZAUTO SA | Consejero | 10/12/2018 | |
TECNOLOGIAS DE GUIADO DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA SL | Presidente | 03/08/2018 | |
TECNOLOGIAS DE GUIADO DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA SL | Consejero | 03/08/2018 |
VINCULACIONES DE NICOLA FOVINI PIERRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLA FOVINI PIERRE
Empresa: FINANZAUTO SA
Consejero Delegado
- Nicola Fovini Pierre
Consejero
- Nicola Fovini Pierre
- Segre Corrado
- Tedeschi Lino
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 28521, I/A 913 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: ALAYAN RENTAL SL
Apoderado
- Nicola Fovini Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 125, S 8, H M 344541, I/A 59 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Empresa: FINANZAUTO SA
Apoderado
- Nicola Fovini Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29627 , F 120, S 8, H M 28521, I/A 911 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: FINANZAUTO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nicola Fovini Pierre
- Tedeschi Lino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29627 , F 119, S 8, H M 28521, I/A 910 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Consejero Delegado
- Nicola Fovini Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26340 , F 225, S 8, H M 474694, I/A 35 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Empresa: ENERGYST RENTAL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Nicola Fovini Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 120, S 8, H M 344541, I/A 52 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Empresa: ENERGYST RENTAL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Nicola Fovini Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 109, S 8, H M 344541, I/A 48 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Empresa: ENERGYST RENTAL SOLUTIONS SL
Consejero
- Diaz Gil Antonio
- Griffin Clyde Douglas
- Nicola Fovini Pierre
Director General
Presidente
- Nicola Fovini Pierre
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 108, S 8, H M 344541, I/A 47 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Empresa: GLOBAL USED EQUIPMENT TRADE SL
Consejero Delegado
- Nicola Fovini Pierre
Consejero
- Griffin Clyde Douglas
- Morales Fernandez Carlos Antonio
- Nicola Fovini Pierre
Presidente
- Nicola Fovini Pierre
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34508 , F 126, S 8, H M 502123, I/A 28 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-28
Empresa: GLOBAL USED EQUIPMENT TRADE SL
Consejero Delegado
- Nicola Fovini Pierre
Consejero
- Nicola Fovini Pierre
Presidente
- Nicola Fovini Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34508 , F 124, S 8, H M 502123, I/A 24 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
VER MAS ACTOS
Información de NICOLA FOVINI PIERRE
Mostramos los datos de NICOLA FOVINI PIERRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLA FOVINI PIERRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos