ROIG GRAELLS LUIS
Informe ejecutivo de ROIG GRAELLS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROIG GRAELLS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSMITEX SL | Administrador Solidario | 08/06/2020 | |
COSMITEX SL | Liquidador | 08/06/2020 | 08/06/2020 |
VALLIN SA | Liquidador | 08/06/2020 | 08/06/2020 |
VALLIN SA | Administrador Unico | 15/11/2017 | 08/06/2020 |
CLENIA SL | Administrador | 03/03/2020 | |
VALLIN SA | Administrador Unico | 06/04/2010 | 15/11/2017 |
TEXTIL ROIG SA | Administrador Solidario | 09/10/2009 | 09/02/2017 |
TEXTIL ROIG SA | Administrador Solidario | 20/11/2015 | 09/02/2017 |
VINCULACIONES DE ROIG GRAELLS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG GRAELLS LUIS
Empresa: VALLIN SA
Liquidador
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 215, S 8, H B 59160, I/A 10 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Empresa: VALLIN SA
Administrador Unico
- Roig Graells Luis
Liquidador
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 215, S 8, H B 59160, I/A 10 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Empresa: COSMITEX SL
Liquidador
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37200 , F 85, S 8, H B 302480, I/A 2 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Empresa: COSMITEX SL
Administrador Solidario
- Roig Graells Alfonso
- Roig Graells Carlos
- Roig Graells Luis
Liquidador
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37200 , F 85, S 8, H B 302480, I/A 2 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Empresa: CLENIA SL
Administrador
- Roig Graells Luis
- Roig Graells Maria Emilia
- Roig Graells Nuria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23775 , F 143, S 8, H B 58343, I/A 8 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-08
Empresa: VALLIN SA
Administrador Unico
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 215, S 8, H B 59160, I/A 9 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: TEXTIL ROIG SA
Administrador Solidario
- Roig Graells Carlos
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25079 , F 15, S 8, H B 83233, I/A 17 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: TEXTIL ROIG SA
Administrador Solidario
- Roig Graells Carlos
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25079 , F 14, S 8, H B 83233, I/A 16 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: VALLIN SA
Administrador Unico
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 213, S 8, H B 59160, I/A 8 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Empresa: VALLIN SA
Administrador Unico
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 213, S 8, H B 59160, I/A 8 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
VER MAS ACTOS
Información de ROIG GRAELLS LUIS
Mostramos los datos de ROIG GRAELLS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG GRAELLS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos