VALLIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Pere, 53
Código Postal 08221
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social VALLIN SA
CIF A59139675
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALLIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALLIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roig Graells Luis | Liquidador | 08/06/2020 | 08/06/2020 |
Roig Graells Luis | Administrador Unico | 15/11/2017 | 08/06/2020 |
Roig Graells Luis | Administrador Unico | 06/04/2010 | 15/11/2017 |
ACTOS BORME DE VALLIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 215, S 8, H B 59160, I/A 10 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 215, S 8, H B 59160, I/A 10 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 215, S 8, H B 59160, I/A 10 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 215, S 8, H B 59160, I/A 9 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS:10,17 Y 26.-PARA SU ADAPTACION A LA LEY 44/2002 DE 22 DE NOVIEMBRE Y A LA LEY 19/2005 DE 14 DE NOVIEMBRE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 213, S 8, H B 59160, I/A 8 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 213, S 8, H B 59160, I/A 8 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23686 , F 213, S 8, H B 59160, I/A 8 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08