ROIG GRAELLS CARLOS
Informe ejecutivo de ROIG GRAELLS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROIG GRAELLS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSMITEX SL | Administrador Solidario | 08/06/2020 | |
TEXTIL ROIG SA | Administrador Solidario | 09/10/2009 | 09/02/2017 |
TEXTIL ROIG SA | Administrador Solidario | 20/11/2015 | 09/02/2017 |
VINCULACIONES DE ROIG GRAELLS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG GRAELLS CARLOS
Empresa: COSMITEX SL
Administrador Solidario
- Roig Graells Alfonso
- Roig Graells Carlos
- Roig Graells Luis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37200 , F 85, S 8, H B 302480, I/A 2 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Empresa: TEXTIL ROIG SA
Administrador Solidario
- Roig Graells Carlos
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25079 , F 15, S 8, H B 83233, I/A 17 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: TEXTIL ROIG SA
Administrador Solidario
- Roig Graells Carlos
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25079 , F 14, S 8, H B 83233, I/A 16 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: TEXTIL ROIG SA
Administrador Solidario
- Roig Graells Alfonso
- Roig Graells Carlos
- Roig Graells Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25079 , F 13, S 8, H B 83233, I/A 15 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-08
Información de ROIG GRAELLS CARLOS
Mostramos los datos de ROIG GRAELLS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG GRAELLS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos