RODRIGUEZ MORAL JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MORAL JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ MORAL JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BENTAYGA SL | Administrador Concursal | 27/04/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MORAL JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MORAL JOSE MANUEL
Empresa: NORVO SL
Apoderado
- Cisternas Roig Frederic
- Cisternas Roig Frederic
- Flaquer Badell Luis Ignacio
- Flaquer Badell Luis Ignacio
- Flaquer Badell Luis Ignacio
- Flaquer Badell Luis Ignacio
- Gomez Aparicio Rafael
- Gomez Garcia Daniel
- Oller Garcia Jose
- Oller Garcia Jose
- Oller Garcia Jose
- Rodriguez Moral Jose Manuel
- Ros Vesperoni Manuel
- Ros Vesperoni Manuel
- Ros Vesperoni Manuel
- Sahuquillo Tudela Carlos
- Sahuquillo Tudela Carlos
- Tous Terrades Luis
- Valles Parellada Juan
- Valles Parellada Juan
- Valles Parellada Juan
- Valles Parellada Juan
- Valles Parellada Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 148, S 8, H M 46318, I/A 60 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BENTAYGA SL
Nif:B76027655
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Rodriguez Moral Jose Manuel
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:25/03/2015
Número Procedimiento Concursal:57/15
Datos Registrales:
Tomo:
1947
Libro:
0
Folio:
97
Hoja:
8-42727
Inscripción:
7
Fecha Inscripción27/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 97, S 8, H GC 42727, I/A 7 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-35
Empresa: TOTALIA SLP
Administrador Solidario
- Friera Acebal Eva Maria Carmen Alejandra
- Rodriguez Moral Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 69, S 8, H GC 20793, I/A 2 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-35
Información de RODRIGUEZ MORAL JOSE MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MORAL JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MORAL JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos