RODRIGO GOMEZ JUAN
Informe ejecutivo de RODRIGO GOMEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGO GOMEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL | Administrador Solidario | 27/06/2014 | |
ELEVACIONES CARAVANA SL | Administrador Solidario | 25/02/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGO GOMEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO GOMEZ JUAN
Empresa: ELEVACIONES CARAVANA SL
Administrador Solidario
- Lopez Ramil Natalia
- Rodrigo Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 37, S 8, H LU 16898, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-27
Empresa: TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Diez Maria Jose
- Rodrigo Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 56, S 8, H LU 2756, I/A 8 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-27
Empresa: ELEVACIONES CARAVANA SLL
Administrador Solidario
- Lopez Ramil Natalia
- Rodrigo Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 36, S 8, H LU 16898, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-27
Información de RODRIGO GOMEZ JUAN
Mostramos los datos de RODRIGO GOMEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO GOMEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos