LOPEZ RAMIL NATALIA
Informe ejecutivo de LOPEZ RAMIL NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ RAMIL NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL | Administrador Solidario | 19/04/2022 | |
ELEVACIONES CARAVANA SL | Administrador Solidario | 25/02/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RAMIL NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RAMIL NATALIA
Empresa: TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Lopez Ramil Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 56, S 8, H LU 2756, I/A 10 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-27
Empresa: ELEVACIONES CARAVANA SL
Administrador Solidario
- Lopez Ramil Natalia
- Rodrigo Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 37, S 8, H LU 16898, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-27
Empresa: ELEVACIONES CARAVANA SLL
Administrador Solidario
- Lopez Ramil Natalia
- Rodrigo Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 36, S 8, H LU 16898, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-27
Información de LOPEZ RAMIL NATALIA
Mostramos los datos de LOPEZ RAMIL NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RAMIL NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos