GOMEZ DIEZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de GOMEZ DIEZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ DIEZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL | Administrador Solidario | 27/06/2014 | 19/04/2022 |
TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL | Administrador Unico | 27/06/2014 | |
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ANMACRI SL | Administrador Mancomunado | 28/05/2010 | 10/02/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DIEZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DIEZ MARIA JOSE
Empresa: TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Diez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 56, S 8, H LU 2756, I/A 10 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-27
Empresa: TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Diez Maria Jose
- Rodrigo Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 56, S 8, H LU 2756, I/A 8 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-27
Empresa: TRANSPORTES RODRIGO Y GOMEZ SL
Administrador Unico
- Gomez Diez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 56, S 8, H LU 2756, I/A 8 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-27
Empresa: AMIANTOS C. M. A. SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Diez Maria Jose
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 11, S 8, H LU 13660, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-27
Empresa: AMIANTOS C. M. A. SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Diez Maria Jose
- Monica Lopez Vila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 10, S 8, H LU 13660, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-27
Información de GOMEZ DIEZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de GOMEZ DIEZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DIEZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos