LOPEZ VILA MONICA
Informe ejecutivo de LOPEZ VILA MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ VILA MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ANMACRI SL | Socio Unico | 10/02/2012 | 14/06/2022 |
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ANMACRI SL | Administrador Unico | 10/02/2012 | 08/11/2021 |
CONSTRUCCIONES METALICAS ANCARES SL | Apoderado | 24/10/2016 | 09/05/2017 |
CONSTRUCCIONES METALICAS ANCARES SL | Apoderado | 22/04/2014 | |
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ANMACRI SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2012 | |
RENT A CAR CAMPO LOPEZ SL | Administrador Solidario | 07/12/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ VILA MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ VILA MONICA
Empresa: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ANMACRI SL
Administrador Unico
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 13, S 8, H LU 13660, I/A B (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-27
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS ANCARES SL
Apoderado
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 88, S 8, H LU 9174, I/A 10 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-27
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS ANCARES SL
Apoderado
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 87, S 8, H LU 9174, I/A 9 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-27
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS ANCARES SL
Apoderado
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 319 , F 21, S 8, H LU 9174, I/A 6 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-27
Empresa: AMIANTOS C. M. A. SL
Administrador Unico
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 11, S 8, H LU 13660, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-27
Empresa: AMIANTOS C. M. A. SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Diez Maria Jose
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 11, S 8, H LU 13660, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-27
Empresa: AMIANTOS C. M. A. SL
Socio Único
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 11, S 8, H LU 13660, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-27
Empresa: RENT A CAR CAMPO LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Lopez Vila Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 46, S 8, H LU 6945, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-27
Información de LOPEZ VILA MONICA
Mostramos los datos de LOPEZ VILA MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ VILA MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos