RODRIGO BLANCO JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGO BLANCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGO BLANCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL | Apoderado Solidario | 10/12/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGO BLANCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGO BLANCO JAVIER
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Solidario
- Higon Valero Jose Vicente
- Martinez Izquierdo Cesar
- Rodrigo Blanco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 41, S 8, H V 139010, I/A 8 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Solidario
- Higon Valero Jose Vicente
- Martinez Izquierdo Cesar
- Rodrigo Blanco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 40, S 8, H V 139010, I/A 7 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Apoderado Solidario
- Peñarrubia Martinez Francisco Jose
- Rodrigo Blanco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 39, S 8, H V 139010, I/A 5 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
Información de RODRIGO BLANCO JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGO BLANCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGO BLANCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos