HIGON VALERO JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de HIGON VALERO JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HIGON VALERO JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL | Administrador Unico | 08/02/2024 |
VINCULACIONES DE HIGON VALERO JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIGON VALERO JOSE VICENTE
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Unico
- Higon Valero Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 41, S 8, H V 139010, I/A 8 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Solidario
- Higon Valero Jose Vicente
- Martinez Izquierdo Cesar
- Rodrigo Blanco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 41, S 8, H V 139010, I/A 8 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Solidario
- Higon Valero Jose Vicente
- Martinez Izquierdo Cesar
- Rodrigo Blanco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 40, S 8, H V 139010, I/A 7 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Unico
- Higon Valero Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 40, S 8, H V 139010, I/A 7 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Unico
- Higon Valero Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 39, S 8, H V 139010, I/A 4 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Solidario
- Higon Valero Jose Vicente
- Peñarrubia Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 39, S 8, H V 139010, I/A 4 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Solidario
- Higon Valero Jose Vicente
- Peñarrubia Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 38, S 8, H V 139010, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-46
Información de HIGON VALERO JOSE VICENTE
Mostramos los datos de HIGON VALERO JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIGON VALERO JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos