PEÑARRUBIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de PEÑARRUBIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEÑARRUBIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL | Apoderado Solidario | 10/12/2013 | 17/01/2017 |
SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL | Administrador Solidario | 01/06/2010 | 10/12/2013 |
VINCULACIONES DE PEÑARRUBIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑARRUBIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Apoderado Solidario
- Peñarrubia Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 40, S 8, H V 139010, I/A 6 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Apoderado Solidario
- Peñarrubia Martinez Francisco Jose
- Rodrigo Blanco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 39, S 8, H V 139010, I/A 5 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Solidario
- Higon Valero Jose Vicente
- Peñarrubia Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 39, S 8, H V 139010, I/A 4 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
Empresa: SCOLAB SOFTWARE COLABORATIVO SL
Administrador Solidario
- Higon Valero Jose Vicente
- Peñarrubia Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9187, L 6470, F 38, S 8, H V 139010, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-46
Información de PEÑARRUBIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de PEÑARRUBIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑARRUBIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos