RODES TEIXIDOR JOAN
Informe ejecutivo de RODES TEIXIDOR JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE RODES TEIXIDOR JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA SA | Consejero | 16/02/2012 | 03/03/2016 |
LINKCARE TECNOLOGIA SANITARIA SL | Presidente | 20/02/2013 | |
LINKCARE TECNOLOGIA SANITARIA SL | Consejero | 20/02/2013 | |
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA SA | Vicepresidente | 22/02/2011 | 16/02/2012 |
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA SA | MBRO.COM.EJE | 22/02/2011 | 16/02/2012 |
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA SA | Consejero | 31/07/2009 | 16/02/2012 |
CSC SERVEIS INSTRUMENTALS SA | Consejero | 03/08/2010 | 16/02/2012 |
CSC VITAE SA | Consejero | 03/08/2010 | 15/02/2012 |
CSC CONSULTORIA I GESTIO SA | Consejero | 03/08/2010 | 15/02/2012 |
CSC EQUIPAMENTS SANITARIS SL | Consejero | 03/08/2010 | 15/02/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODES TEIXIDOR JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODES TEIXIDOR JOAN
Consejero
MRO.COMS.EJE
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44083 , F 63, S 8, H B 24308, I/A 90 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Empresa: LINKCARE TECNOLOGIA SANITARIA SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cabrer Barbosa Catalina Ana
- Guerra Maestre Francisco
- Rodes Teixidor Joan
Presidente
- Rodes Teixidor Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39266 , F 61, S 8, H B 343577, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: GESTIO DIAGNOSTIC SALUT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Padro Josep
- Aymami Roca Jordi
- Cunillera Graño Ramon
- Paniello Cuartero Nuria
- Rodes Teixidor Joan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32697 , F 191, S 8, H B 214152, I/A 23 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Consejero
- Bachs Ferrer Jordi
- Bago Agullo Ramon
- Benet Arque Joan
- Castells Berzosa Marc
- Cortada Vila Josep
- Esperalba Iglesias Joaquim
- Farre Calpe Joan
- Ferre Montañes Manel Joaquim
- Gomez Villar David
- Gomis De Barbara Teresa
- Mante Fors Carles
- Maria Sanchez Francesc Jose
- Martin Zurro Amando
- Paniello Cuartero Nuria
- Portus Arimany Jaume
- Rodes Teixidor Joan
- Via Redons Josep Maria
MRO.COMS.EJE
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 85, S 8, H B 24308, I/A 66 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Padro Josep
- Aguilar Vidal Roser
- Aymami Roca Jordi
- Bachs Ferrer Jordi
- Castillo Perez Roser
- Continente Gonzalo Marta
- Cortada Vila Josep
- Farre Calpe Joan
- Fite Benet Josep
- Hospital Clinic I Provincial De Barcelona
- Maria Sanchez Francesc Jose
- Marti Marti Josep
- Martin Zurro Amando
- Mirambell Abanco Antoni
- Niño Nuñez Francisco Xavier
- Ortiz Castellon Eduard
- Paniello Cuartero Nuria
- Planas Miret Ivan
- Pujol Ferrer Robert
- Raventos Monjo Jaume
- Rodes Teixidor Joan
- Sacrest Villegas Lluis
- Santacana Martorell Francesc
MBRO.COM.EJE
- Abello Padro Josep
- Aymami Roca Jordi
- Paniello Cuartero Nuria
- Rodes Teixidor Joan
REPR.143 RRM
Vicepresidente
- Aymami Roca Jordi
- Rodes Teixidor Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 85, S 8, H B 24308, I/A 66 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: CSC VITAE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Padro Josep
- Aymami Roca Jordi
- Cunillera Graño Ramon
- Paniello Cuartero Nuria
- Rodes Teixidor Joan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36492 , F 78, S 8, H B 188136, I/A 34 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: PROJECTES SANITARIS I SOCIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Padro Josep
- Aymami Roca Jordi
- Cunillera Graño Ramon
- Paniello Cuartero Nuria
- Rodes Teixidor Joan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34611 , F 129, S 8, H B 116418, I/A 30 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: CSC TECNALIA SALUT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Padro Josep
- Aymami Roca Jordi
- Cunillera Graño Ramon
- Paniello Cuartero Nuria
- Rodes Teixidor Joan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39316 , F 194, S 8, H B 133818, I/A 25 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Padro Josep
- Aymami Roca Jordi
- Cunillera Graño Ramon
- Paniello Cuartero Nuria
- Rodes Teixidor Joan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 189, S 8, H B 100043, I/A 83 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: GESCLINIC SA
Auditor
Consejero
- Guerra Maestre Francisco
- Rodes Teixidor Joan
Presidente
- Rodes Teixidor Joan
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 155, S 8, H B 133157, I/A 23 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
VER MAS ACTOS
Información de RODES TEIXIDOR JOAN
Mostramos los datos de RODES TEIXIDOR JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODES TEIXIDOR JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos