MIRAMBELL ABANCO ANTONI
Informe ejecutivo de MIRAMBELL ABANCO ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRAMBELL ABANCO ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREMSA D'OSONA SA | Vocal | 13/10/2014 | 21/09/2015 |
PREMSA D'OSONA SA | Consejero | 13/10/2014 | 21/09/2015 |
PREMSA D'OSONA SA | Consejero | 30/07/2010 | 13/10/2014 |
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA SA | Consejero | 31/07/2009 | 16/02/2012 |
VINCULACIONES DE MIRAMBELL ABANCO ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRAMBELL ABANCO ANTONI
Empresa: PREMSA D'OSONA SA
Consejero
- Codina Genis Miquel
- Codina Satorras Elisabeth
- Mirambell Abanco Antoni
- Vilar Bayo Manuel
- Vivet Falco Josep Maria
Presidente
Secretario
Vocal
- Mirambell Abanco Antoni
- Vilar Bayo Manuel
- Codina Satorras Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28861 , F 59, S 8, H B 15885, I/A 76 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Empresa: PREMSA D'OSONA SA
Auditor
Consejero
- Codina Genis Miquel
- Codina Satorras Elisabeth
- Mirambell Abanco Antoni
- Vilar Bayo Manuel
- Vivet Falco Josep Maria
Presidente
Secretario
Vocal
- Mirambell Abanco Antoni
- Vilar Bayo Manuel
- Codina Satorras Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28861 , F 57, S 8, H B 15885, I/A 72 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-08
Empresa: PREMSA D'OSONA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28861 , F 57, S 8, H B 15885, I/A 72 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-08
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Padro Josep
- Aguilar Vidal Roser
- Aymami Roca Jordi
- Bachs Ferrer Jordi
- Castillo Perez Roser
- Continente Gonzalo Marta
- Cortada Vila Josep
- Farre Calpe Joan
- Fite Benet Josep
- Hospital Clinic I Provincial De Barcelona
- Maria Sanchez Francesc Jose
- Marti Marti Josep
- Martin Zurro Amando
- Mirambell Abanco Antoni
- Niño Nuñez Francisco Xavier
- Ortiz Castellon Eduard
- Paniello Cuartero Nuria
- Planas Miret Ivan
- Pujol Ferrer Robert
- Raventos Monjo Jaume
- Rodes Teixidor Joan
- Sacrest Villegas Lluis
- Santacana Martorell Francesc
REPR.143 RRM
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 85, S 8, H B 24308, I/A 66 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: PREMSA D'OSONA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28861 , F 54, S 8, H B 15885, I/A 67 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-08
Empresa: PREMSA D'OSONA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28861 , F 54, S 8, H B 15885, I/A 67 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-08
Empresa: CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA SA
Consejero
- Castillo Perez Roser
- Maria Sanchez Francesc Jose
- Mirambell Abanco Antoni
- Rodes Teixidor Joan
- Sacrest Villegas Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 82, S 8, H B 24308, I/A 55 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-08
Información de MIRAMBELL ABANCO ANTONI
Mostramos los datos de MIRAMBELL ABANCO ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRAMBELL ABANCO ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos