LEVIT IRITZ RICARDO
Informe ejecutivo de LEVIT IRITZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE LEVIT IRITZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEVIT IRITZ RICARDO
Empresa: BICLOS INVERSIONES SL
Apoderado
- Levit Iritz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18496 , F 91, S 8, H M 321350, I/A 6 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: MEDI-SERVICE TS 2015 SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Hortal Rosell Josep Pau
- Levit Iritz Ricardo
- Subirana Pintanel Manel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 9, S 8, H B 352356, I/A 29 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Consejero
MRO.COMS.EJE
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44083 , F 63, S 8, H B 24308, I/A 90 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Consejero
- Hugas Yglesias Jaume Enric
- Levit Iritz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44083 , F 62, S 8, H B 24308, I/A 83 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-08
Empresa: ATLAS CAPITAL CLOSE BROTHERS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15644 , F 223, S 8, H M 263477, I/A 17 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Información de LEVIT IRITZ RICARDO
Mostramos los datos de LEVIT IRITZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEVIT IRITZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos