ROBERTO BOSQUE FERRERO
Informe ejecutivo de ROBERTO BOSQUE FERRERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROBERTO BOSQUE FERRERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATADERO COMARCAL DE VALDERROBRES SL | Vicepresidente | 09/09/2024 | |
MATADERO COMARCAL DE VALDERROBRES SL | Consejero | 09/09/2024 | |
INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA | Vicepresidente | 28/08/2024 | |
INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA | Consejero | 28/08/2024 | |
SOCIEDAD PARA LA INDUSTRIALIZACION DE CARNES SL | Vicepresidente | 28/08/2024 | |
SOCIEDAD PARA LA INDUSTRIALIZACION DE CARNES SL | Consejero | 28/08/2024 | |
TRANS-ARCOIRIS SL | Administrador Solidario | 28/02/2019 |
VINCULACIONES DE ROBERTO BOSQUE FERRERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERTO BOSQUE FERRERO
Empresa: MATADERO COMARCAL DE VALDERROBRES SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Roberto Bosque Ferrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 275, I/A 19 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-44
Empresa: MATADERO COMARCAL DE VALDERROBRES SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Roberto Bosque Ferrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 275, I/A 19 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-44
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Roberto Bosque Ferrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 6771, I/A 10 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-44
Consejero Delegado
- Roberto Bosque Ferrero
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Roberto Bosque Ferrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 6771, I/A 10 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-44
Empresa: INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA
Apoderado
Consejero de Honor
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Roberto Bosque Ferrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 2587, I/A 23 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-44
Empresa: INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Roberto Bosque Ferrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 2587, I/A 23 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-44
Empresa: MATADERO COMARCAL DE VALDERROBRES SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Roberto Bosque Ferrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199, L 199, F 57, S 8, H TE 275, I/A 17 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-44
Empresa: TRANS-ARCOIRIS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186, L 186, F 94, S 8, H TE 2614, I/A 9 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-44
Información de ROBERTO BOSQUE FERRERO
Mostramos los datos de ROBERTO BOSQUE FERRERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERTO BOSQUE FERRERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos