BERGE LOMBARTE DOMINGO
Informe ejecutivo de BERGE LOMBARTE DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERGE LOMBARTE DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GES ARCOIRIS SL | Vicesecret. | 27/05/2020 | |
GES ARCOIRIS SL | Consejero | 27/05/2020 |
VINCULACIONES DE BERGE LOMBARTE DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERGE LOMBARTE DOMINGO
Empresa: TRANS-ARCOIRIS SL
Administrador Solidario
- Berge Lombarte Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 240, F 74, S 8, H TE 2614, I/A 11 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-44
Empresa: AGROPECUARIA ARCOIRIS SL
Consejero
- Berge Lombarte Domingo
Vicesecret.
- Berge Lombarte Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 278, F 40, S 8, H TE 6738, I/A 2 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-44
Empresa: ARCO IRIS GESRURAL SL
Consejero
- Albesa Barberan Delfin
- Berge Lombarte Domingo
- Bosque Ferrero Roberto
- Ramon Lombarte Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Berge Lombarte Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181, L 181, F 204, S 8, H TE 2452, I/A 12 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-44
Empresa: AGROPECUARIA ARCOIRIS SL
Consejero
- Albesa Barberan Delfin
- Berge Lombarte Domingo
- Bosque Ferrero Roberto
- Ramon Lombarte Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Berge Lombarte Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 278, F 38, S 8, H TE 6738, I/A 1 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-44
Empresa: TRANS-ARCOIRIS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186, L 186, F 94, S 8, H TE 2614, I/A 9 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-44
Información de BERGE LOMBARTE DOMINGO
Mostramos los datos de BERGE LOMBARTE DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERGE LOMBARTE DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos