DELFIN DEMETRIO ALBESA BARBERAN
Informe ejecutivo de DELFIN DEMETRIO ALBESA BARBERAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELFIN DEMETRIO ALBESA BARBERAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL DEL CONEJO MATARRAÑA SL | Consejero | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE DELFIN DEMETRIO ALBESA BARBERAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELFIN DEMETRIO ALBESA BARBERAN
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Delfin Demetrio Albesa Barberan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 6771, I/A 10 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-44
Empresa: INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA
Consejero
Presidente
- Delfin Demetrio Albesa Barberan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 2587, I/A 23 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-44
Empresa: INDUSTRIAL DEL CONEJO MATARRAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284, L 284, F 155, S 8, H TE 7034, I/A 1 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-44
Empresa: INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA
Consejero
Presidente
- Delfin Demetrio Albesa Barberan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238, L 238, F 126, S 8, H TE 2587, I/A 20 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-44
Empresa: INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238, L 238, F 126, S 8, H TE 2587, I/A 20 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-44
Consejero
Presidente
- Delfin Demetrio Albesa Barberan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 279, F 7, S 8, H TE 6771, I/A 3 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-44
Consejero Delegado
Consejero
- Bosque Ferrero Roberto
- Delfin Demetrio Albesa Barberan
Presidente
Secretario
- Delfin Demetrio Albesa Barberan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 279, F 7, S 8, H TE 6771, I/A 3 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-44
Información de DELFIN DEMETRIO ALBESA BARBERAN
Mostramos los datos de DELFIN DEMETRIO ALBESA BARBERAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELFIN DEMETRIO ALBESA BARBERAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos