ROBERT ALEXANDER BARGUM
Informe ejecutivo de ROBERT ALEXANDER BARGUM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROBERT ALEXANDER BARGUM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | Consejero | 12/06/2020 | 07/06/2024 |
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | Consejero | 09/01/2017 | 12/06/2020 |
VINCULACIONES DE ROBERT ALEXANDER BARGUM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERT ALEXANDER BARGUM
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero
- Luc Darbonne
- Robert Alexander Bargum
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 209978, I/A 15 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jan Kornelis Van Oord
- Julian Philip Von Moller
- Luc Darbonne
- Peter Villax
- Robert Alexander Bargum
- Stefan Markov Gugushev
- Udo J Vetter
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 155, S 8, H B 209978, I/A 13 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero Delegado
Consejero
- Andrew Eugene Paul Wates
- Ingrid Faber
- Libano Daurella Alfonso
- Luc Darbonne
- Peter Villax
- Robert Alexander Bargum
- Udo J Vetter
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 155, S 8, H B 209978, I/A 13 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero
- Ingrid Faber
- Libano Daurella Alfonso
- Luc Darbonne
- Robert Alexander Bargum
- Roger Anthony Pedder
- Udo J Vetter
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 152, S 8, H B 209978, I/A 11 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Información de ROBERT ALEXANDER BARGUM
Mostramos los datos de ROBERT ALEXANDER BARGUM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERT ALEXANDER BARGUM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos