PETER VILLAX
Informe ejecutivo de PETER VILLAX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PETER VILLAX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | Consejero | 12/06/2020 | 09/07/2024 |
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | Consejero | 09/01/2017 | 12/06/2020 |
VINCULACIONES DE PETER VILLAX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETER VILLAX
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero
- Peter Villax
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 155, S 8, H B 209978, I/A 13 N (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 155, S 8, H B 209978, I/A 13 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 155, S 8, H B 209978, I/A 13 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 154, S 8, H B 209978, I/A 12 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Información de PETER VILLAX
Mostramos los datos de PETER VILLAX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETER VILLAX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos