JAN KORNELIS VAN OORD
Informe ejecutivo de JAN KORNELIS VAN OORD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAN KORNELIS VAN OORD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | MBRO.COM.EJE | 09/07/2024 | |
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | V-P.COM.EJE. | 09/07/2024 | |
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | V-P.COM.EJE. | 07/06/2024 | |
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | Consejero | 11/04/2024 | |
EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE | Consejero | 12/06/2020 |
VINCULACIONES DE JAN KORNELIS VAN OORD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAN KORNELIS VAN OORD
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
MBRO.COM.EJE
- Jan Kornelis Van Oord
- Julian Philip Von Moller
- Stefan Markov Gugushev
- Udo J Vetter
PRES.COM.EJE
V-P.COM.EJE.
- Jan Kornelis Van Oord
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 209978, I/A 16 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero Delegado Solidario
MBRO.COM.EJE
- Jan Kornelis Van Oord
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 209978, I/A 16 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
MBRO.COM.EJE
V-P.COM.EJE.
- Jan Kornelis Van Oord
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 209978, I/A 15 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 156, S 8, H B 209978, I/A 14 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: EUROPEAN FAMILY BUSINESSES AEIE
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jan Kornelis Van Oord
- Julian Philip Von Moller
- Luc Darbonne
- Peter Villax
- Robert Alexander Bargum
- Stefan Markov Gugushev
- Udo J Vetter
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 155, S 8, H B 209978, I/A 13 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Información de JAN KORNELIS VAN OORD
Mostramos los datos de JAN KORNELIS VAN OORD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAN KORNELIS VAN OORD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos