RIOS MAS PEDRO
Informe ejecutivo de RIOS MAS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RIOS MAS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROYAL JARDIN II SA | Administrador Unico | 28/10/2013 | 19/12/2017 |
FUSTERIA CAMP DE NA SERRA SL | Apoderado | 20/07/2012 | 17/11/2017 |
SILLERIA RIOS SL | Administrador Unico | 08/02/2013 | |
RIOS LORENZO SL | Administrador Unico | 05/01/2012 | |
DECOOP-94 SL | Consejero | 21/09/2009 | 06/04/2011 |
VINCULACIONES DE RIOS MAS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS MAS PEDRO
Empresa: ROYAL JARDIN II SA
Administrador Unico
- Rios Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 70, S 8, H PM 8279, I/A 18 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-07
Empresa: FUSTERIA CAMP DE NA SERRA SL
Apoderado
- Rios Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 215, S 8, H PM 68847, I/A 3 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-07
Empresa: ROYAL JARDIN II SA
Administrador Unico
- Rios Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 70, S 8, H PM 8279, I/A 17 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-07
Empresa: ROYAL JARDIN II SA
Administrador Unico
- Rios Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 69, S 8, H PM 8279, I/A 14 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
Empresa: SILLERIA RIOS SL
Administrador Unico
- Rios Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 177, S 8, H PM 4506, I/A 10 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-07
Empresa: FUSTERIA CAMP DE NA SERRA SL
Apoderado
- Rios Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 214, S 8, H PM 68847, I/A 2 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-07
Empresa: RIOS LORENZO SL
Administrador Unico
- Rios Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 149, S 8, H PM 39028, I/A 3 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
- Rios Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 94, S 8, H PM 19483, I/A 8 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 93, S 8, H PM 19483, I/A 7 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-07
Información de RIOS MAS PEDRO
Mostramos los datos de RIOS MAS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS MAS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos