RIERA FEBRER MIGUEL
Informe ejecutivo de RIERA FEBRER MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIERA FEBRER MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEL RIERA FULLANA SL | Socio Unico | 26/08/2024 | |
PROMOCIONES HERMANOS RIERA FEBRER SL | Administrador Unico | 22/07/2020 | |
MIGUEL RIERA FULLANA SL | Administrador Unico | 22/07/2020 |
VINCULACIONES DE RIERA FEBRER MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA FEBRER MIGUEL
Empresa: MIGUEL RIERA FULLANA SL
Socio Único
- Riera Febrer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 15296, I/A 8 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-07
Empresa: MIGUEL RIERA FULLANA SL
Administrador Unico
- Riera Febrer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 116, S 8, H PM 15296, I/A 7 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-07
Empresa: MIGUEL RIERA FULLANA SL
Administrador Mancomunado
- Febrer Santandreu Catalina
- Riera Febrer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 116, S 8, H PM 15296, I/A 7 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-07
Empresa: PROMOCIONES HERMANOS RIERA FEBRER SL
Administrador Unico
- Riera Febrer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 131, S 8, H PM 33896, I/A 6 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-07
Empresa: MIGUEL RIERA FULLANA SL
Administrador Mancomunado
- Febrer Santandreu Catalina
- Riera Febrer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 116, S 8, H PM 15296, I/A 6 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-07
Empresa: MIGUEL RIERA FULLANA SL
Administrador Mancomunado
- Febrer Santandreu Catalina
- Riera Febrer Miguel
- Riera Fullana Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 116, S 8, H PM 15296, I/A 6 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Riera Febrer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 94, S 8, H PM 19483, I/A 10 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Riera Febrer Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 93, S 8, H PM 19483, I/A 7 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-07
Información de RIERA FEBRER MIGUEL
Mostramos los datos de RIERA FEBRER MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA FEBRER MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos