MATEU CAPLLONCH FRANCISCO
Informe ejecutivo de MATEU CAPLLONCH FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEU CAPLLONCH FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECOOP-94 SL | Presidente | 12/04/2024 | |
DECOOP-94 SL | Consejero | 12/04/2024 |
VINCULACIONES DE MATEU CAPLLONCH FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEU CAPLLONCH FRANCISCO
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
- BINIMELIS I FILLS SA
- Mateu Capllonch Francisco
- MIGUEL RIERA FULLANA SL
- MOBLES DI SERM SL
- MUEBLES J LLODRA SL
- Puigros Umbert Pedro
- Santandreu Riera Miguel
Presidente
- Mateu Capllonch Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 192, S 8, H PM 19483, I/A 13 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
- Mateu Capllonch Francisco
- MIGUEL RIERA FULLANA SL
- MOBLES DI SERM SL
- MUEBLES J LLODRA SL
- Puigros Umbert Pedro
- Santandreu Riera Miguel
- Sureda Cortes Antonio
Presidente
- Mateu Capllonch Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 192, S 8, H PM 19483, I/A 13 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
- Mateu Capllonch Francisco
- MIGUEL RIERA FULLANA SL
- MOBLES DI SERM SL
- MUEBLES J LLODRA SL
- Puigros Umbert Pedro
- Santandreu Riera Miguel
- Sureda Cortes Antonio
Presidente
- Mateu Capllonch Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 94, S 8, H PM 19483, I/A 10 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
- Antonio Galmes Llodra
- Binimelis Ramirez Miguel
- Mateu Capllonch Francisco
- Riera Febrer Miguel
- Santandreu Riera Miguel
- Serra Sureda Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 94, S 8, H PM 19483, I/A 10 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero
- Antonio Galmes Llodra
- Binimelis Ramirez Miguel
- Mateu Capllonch Francisco
- Riera Febrer Miguel
- Rios Mas Pedro
- Santandreu Riera Miguel
- Serra Sureda Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 93, S 8, H PM 19483, I/A 7 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-07
Empresa: DECOOP-94 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Binimelis Ramirez Miguel
- Llodra Nicolau Jaime
- Mateu Capllonch Francisco
- Pol Perello Onofre
- Riera Fullana Miguel
- Roig Sitges Antonio
- Santandreu Riera Miguel
Presidente
Secretario
- Mateu Capllonch Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 93, S 8, H PM 19483, I/A 7 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-07
Consejero
- Gaya Riera Bartomeu
- Mateu Capllonch Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 85, S 8, H PM 39191, I/A 6 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-07
Información de MATEU CAPLLONCH FRANCISCO
Mostramos los datos de MATEU CAPLLONCH FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEU CAPLLONCH FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos