RIOS DE AMORIM ANTONIO
Informe ejecutivo de RIOS DE AMORIM ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIOS DE AMORIM ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMORIN & IRMAOS-IV SA | Presidente | 17/11/2009 | 15/10/2010 |
AMORIN & IRMAOS-IV SA | Consejero Delegado Mancomunado | 17/11/2009 | 15/10/2010 |
AMORIN & IRMAOS-IV SA | Consejero | 17/11/2009 | 15/10/2010 |
AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/12/2009 | 30/07/2010 |
AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA | Consejero | 10/12/2009 | 30/07/2010 |
AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA | Presidente | 10/12/2009 | 30/07/2010 |
AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA | Apoderado Mancomunado | 11/12/2009 | 30/07/2010 |
AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA | Vicepresidente | 10/12/2009 |
VINCULACIONES DE RIOS DE AMORIM ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS DE AMORIM ANTONIO
Empresa: AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 127, S 8, H CA 19136, I/A 7 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-11
Empresa: AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiros Rodriguez De Carvalho Francisco Jose
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
- Barreiros Rodriguez De Carvalho Francisco Jose
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Presidente
- Rios De Amorim Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 127, S 8, H CA 19136, I/A 6 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-11
Empresa: AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Amorim Coelho Jose Americo
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Feiteira Maia Joaquim Relvas
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Rios De Amorim Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 127, S 8, H CA 19136, I/A 6 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-11
Empresa: AMORIN & IRMAOS-IV SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Presidente
- Rios De Amorim Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 57, S 8, H BA 2154, I/A 14 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-06
Empresa: AMORIN & IRMAOS-IV SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Presidente
- Rios De Amorim Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 57, S 8, H BA 2154, I/A 14 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-06
Información de RIOS DE AMORIM ANTONIO
Mostramos los datos de RIOS DE AMORIM ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS DE AMORIM ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos