FERREIRA PEDRO AMERICO
Informe ejecutivo de FERREIRA PEDRO AMERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERREIRA PEDRO AMERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMORIM FLORESTAL-ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 06/08/2014 | |
AMORIN & IRMAOS-IV SA | Consejero Delegado Mancomunado | 17/11/2009 | 15/10/2010 |
AMORIN & IRMAOS-IV SA | Consejero | 17/11/2009 | 15/10/2010 |
AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA | Apoderado Mancomunado | 11/12/2009 | 30/07/2010 |
VINCULACIONES DE FERREIRA PEDRO AMERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRA PEDRO AMERICO
Empresa: AMORIM FLORESTAL-ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ferreira Pedro Americo
- Godinho Dos Reis Arlindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 87, S 8, H BA 15949, I/A 11 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-06
Empresa: AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 127, S 8, H CA 19136, I/A 7 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-11
Empresa: AMORIN & IRMAOS-IV SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 57, S 8, H BA 2154, I/A 14 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-06
Empresa: AMORIN & IRMAOS-IV SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 57, S 8, H BA 2154, I/A 14 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-06
Información de FERREIRA PEDRO AMERICO
Mostramos los datos de FERREIRA PEDRO AMERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRA PEDRO AMERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos