BARREIROS RODRIGUES DE CARVALHO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de BARREIROS RODRIGUES DE CARVALHO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARREIROS RODRIGUES DE CARVALHO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMORIM FLORESTAL MEDITERRANEO SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2017 |
VINCULACIONES DE BARREIROS RODRIGUES DE CARVALHO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIROS RODRIGUES DE CARVALHO FRANCISCO JOSE
Empresa: AMORIM FLORESTAL MEDITERRANEO SL
Administrador Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Henriques De Oliveira Paulo Americo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 75, S 8, H CA 42600, I/A 6 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-11
Empresa: AMORIM FLORESTAL MEDITERRANEO SL
Administrador Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 75, S 8, H CA 42600, I/A 6 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-11
Empresa: AMORIM FLORESTAL MEDITERRANEO SL
Administrador Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 73, S 8, H CA 42600, I/A 3 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-11
Empresa: AMORIM FLORESTAL ESPANHA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Amorim Coelho Jose Americo
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Feiteira Maia Joaquim Relvas
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
- Amorim Coelho Jose Americo
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Feiteira Maia Joaquim Relvas
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Presidente
Secretario
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 127, S 8, H CA 19136, I/A 6 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-11
Empresa: AMORIN & IRMAOS-IV SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 57, S 8, H BA 2154, I/A 14 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-06
Empresa: AMORIN & IRMAOS-IV SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Consejero
- Barreiros Rodrigues De Carvalho Francisco Jose
- Ferreira Pedro Americo
- Guedes Peixoto Jorge Alberto
- Rios De Amorim Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 57, S 8, H BA 2154, I/A 14 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-06
Información de BARREIROS RODRIGUES DE CARVALHO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de BARREIROS RODRIGUES DE CARVALHO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIROS RODRIGUES DE CARVALHO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos