RINCON GODINO FLORENCIO
Informe ejecutivo de RINCON GODINO FLORENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RINCON GODINO FLORENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA | Vicepresidente | 12/05/2012 | 01/12/2014 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA | Consejero | 11/11/2009 | 01/12/2014 |
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA SA | Consejero | 10/12/2010 | 27/01/2014 |
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA SA | Consejero | 09/02/2010 | 10/12/2010 |
VINCULACIONES DE RINCON GODINO FLORENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RINCON GODINO FLORENCIO
Comisario
Consejero
- Bravo Cañadas Victor Manuel
- Castro Hernandez Teodora
- Cerezo Alama Maria Del Carmen
- Diez Mateos Luis Ignacio
- Garcia Amado Lazaro
- Garcia Guerra Victor
- Garcia Mogollon Florencio Javier
- Hergueta Gomez Jose Maria
- Hernandez Cano Torrecilla Nora Maria
- Jurado Rivas Jose Carlos
- Martin Daza Francisco Javier
- Mateos Clavero Dolores
- Orovengua Fernandez Emilio
- Pino Redondo Mariano
- Rincon Godino Florencio
- Rodriguez Cabezudo Maria De Los Angles
- Sanchez Canelo Fernando
- Solano Iglesias Jose Maria
- Valle Barbero Juan
Director General
Director General Suplente
Director General Adjunto
Interventor
- Acebes Solana Juan Jose
- Arroyo Hernandez Manuel
- Bravo Molero Juan Benjamin
- Camara Rodriguez Amaya
- Garcia Casillas Hernandez Cesar
- Heras Terroso Felipe
- Hernandez Falcon Aurea
- Indias Melendez Modesta
- Madrigal Moreno Antonio
- Mancebo Caldera Jose Juan
- Martin Leo Maria Pilar
- Molero Muriel Domingo Javier
- Moreno Trejo Juan Manuel
- Nieto-guerrero Rodriguez Valentin
- Ovejero Mendo Maria Angeles
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jurado Rivas Jose Carlos
- Garcia Mogollon Florencio Javier
- Rincon Godino Florencio
- Hergueta Gomez Jose Maria
- Valle Barbero Juan
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872, L 699, F 47, S 8, H CC 153, I/A 312 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-10
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 60, S 8, H CC 977, I/A 65 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-10
Consejero
- Baldominos Agraz David
- Paya Vizcaino Mariano
- Rincon Godino Florencio
- Ruiz Martinez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 59, S 8, H CC 977, I/A 63 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-10
Consejero
- Castro Hernandez Teodora
- Cerezo Alama Maria Del Carmen
- Eleno Eleno Andres
- Garcia Guerra Victor
- Garcia Mogollon Florencio Javier
- Hergueta Gomez Jose Maria
- Hernandez Cano Torrecilla Nora Maria
- Jurado Rivas Jose Carlos
- Martin Daza Francisco Javier
- Rodriguez Cabezudo Maria De Los Angles
- Solano Iglesias Jose Maria
Vicepresidente
- Jurado Rivas Jose Carlos
- Garcia Mogollon Florencio Javier
- Rincon Godino Florencio
- Hergueta Gomez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872, L 699, F 39, S 8, H CC 153, I/A 302 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-10
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 43, S 8, H CC 977, I/A 54 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-10
Consejero
- Aguilar Seco Maria Dolores
- Alejandre Bueno Ana Maria
- Baldominos Agraz David
- De Andres Argente Faustino
- Del Prado Palomeque Rafael
- Izquierdo Perez Damaso Luis
- Martinez Rodriguez Segundo
- Navarro Ribera Jose Luis
- Paya Vizcaino Mariano
- Rey Del Castillo Carlos Maria
- Rincon Godino Florencio
- Ruiz Martinez Miguel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 43, S 8, H CC 977, I/A 54 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-10
Consejero
- Rincon Godino Florencio
- Ruiz Martinez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 43, S 8, H CC 977, I/A 53 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-10
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicsec C.E
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669, L 497, F 165, S 8, H CC 153, I/A 283 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-10
Información de RINCON GODINO FLORENCIO
Mostramos los datos de RINCON GODINO FLORENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RINCON GODINO FLORENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos